25×125 +25×8简便方法

25×125+25×8简便方法25×125+25×8简便方法25×125+25×8简便方法25×(125+8)=25×(100+20+10+3)=2500+500+250+75=3000+325=33

25×125 +25×8简便方法
25×125 +25×8简便方法

25×125 +25×8简便方法
25×(125+8)=25×(100+20+10+3)=2500+500+250+75=3000+325=3325